LEON CARRERAS ARTURO
Informe ejecutivo de LEON CARRERAS ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEON CARRERAS ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GYRO SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2021 | 05/11/2021 |
ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION SL | Apoderado | 11/03/2021 | 22/09/2021 |
PRODUCCIONES PUERTABIERTA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2021 | 17/09/2021 |
VINCULACIONES DE LEON CARRERAS ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON CARRERAS ARTURO
Empresa: ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 210, S 8, H M 231181, I/A 16 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-28
Empresa: PRODUCCIONES PUERTABIERTA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41517 , F 170, S 8, H M 552947, I/A 12 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: GYRO SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Yvonne Michelle
- Leon Carreras Arturo
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24647 , F 25, S 8, H M 443643, I/A 14 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: PRODUCCIONES PUERTABIERTA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30727 , F 215, S 8, H M 552947, I/A 10 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION SL
Apoderado
- Arias Yvonne Michelle
- Cocero Mora Elena Victoria
- Gamez Carrasco Helena Sonia
- Gamez Carrasco Helena Sonia
- Garcia Fernandez Jesus Gustavo
- Hevia-campomanes Rubio Blanca
- Hevia-campomanes Rubio Blanca
- Lagaron Martin Eduardo Jose
- Leon Carreras Arturo
- Majan Gil Angel Manuel
- Majan Gil Angel Manuel
- Navarro Rico Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33272 , F 206, S 8, H M 231181, I/A 12 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Información de LEON CARRERAS ARTURO
Mostramos los datos de LEON CARRERAS ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON CARRERAS ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos