LENZ PIZA JUAN
Informe ejecutivo de LENZ PIZA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LENZ PIZA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGEL MALLORCA INVEST SL | Administrador Unico | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE LENZ PIZA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LENZ PIZA JUAN
Empresa: ENGEL PROPERTIES INVEST SL
Administrador Unico
- Lenz Piza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 46, S 8, H PM 61078, I/A 11 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-07
Empresa: ENGEL MALLORCA INVEST SL
Administrador Unico
- Lenz Piza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 27, S 8, H PM 61073, I/A 8 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-07
Empresa: ENGEL MALLORCA INVEST SL
Administrador Solidario
- Lenz Piza Juan
- Wahlen Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 27, S 8, H PM 61073, I/A 8 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-07
Empresa: ENGEL PROPERTIES INVEST SL
Administrador Unico
- Lenz Piza Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 45, S 8, H PM 61078, I/A 8 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-07
Empresa: ENGEL PROPERTIES INVEST SL
Administrador Solidario
- Lenz Piza Juan
- Wahlen Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 45, S 8, H PM 61078, I/A 8 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-07
Empresa: ENGEL MALLORCA INVEST SL
Administrador Solidario
- Lenz Piza Juan
- Wahlen Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 27, S 8, H PM 61073, I/A 7 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-07
Empresa: ENGEL PROPERTIES INVEST SL
Administrador Solidario
- Lenz Piza Juan
- Wahlen Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 45, S 8, H PM 61078, I/A 7 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-07
Información de LENZ PIZA JUAN
Mostramos los datos de LENZ PIZA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LENZ PIZA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos