LENNON BARRY JOHN
Informe ejecutivo de LENNON BARRY JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LENNON BARRY JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLE DIVERSIFIED SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2024 | |
DOLE SPAIN IMPORT SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2024 |
VINCULACIONES DE LENNON BARRY JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LENNON BARRY JOHN
Empresa: DOLE DIVERSIFIED SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Donaire Oscar
- Lennon Barry John
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4631 , F 188, S 8, H A 188993, I/A 1 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: DOLE SPAIN IMPORT SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Donaire Oscar
- Lennon Barry John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4504 , F 150, S 8, H A 177942, I/A 5 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-03
Información de LENNON BARRY JOHN
Mostramos los datos de LENNON BARRY JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LENNON BARRY JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos