LENDORMY FANNY YVETTE
Informe ejecutivo de LENDORMY FANNY YVETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LENDORMY FANNY YVETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUY ESPAÑA B2CARS SL | Administrador Solidario | 13/07/2023 | |
AUTOBUY ESPAÑA B2CARS SL | Apoderado | 16/07/2020 |
VINCULACIONES DE LENDORMY FANNY YVETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LENDORMY FANNY YVETTE
Empresa: AUTOBUY ESPAÑA B2CARS SL
Administrador Solidario
- Dubois Bosredon Olivier Daniel Philippe
- Lendormy Fanny Yvette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 148, S 8, H A 162200, I/A 4 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-03
Administrador Unico
- Lendormy Fanny Yvette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 74, S 8, H A 153997, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-03
Empresa: AUTOBUY ESPAÑA B2CARS SL
Apoderado
- Lendormy Fanny Yvette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162 , F 147, S 8, H A 162200, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-03
Administrador Unico
- Lendormy Fanny Yvette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 72, S 8, H A 153997, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-03
Socio Único
- Lendormy Fanny Yvette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 72, S 8, H A 153997, I/A 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-03
Información de LENDORMY FANNY YVETTE
Mostramos los datos de LENDORMY FANNY YVETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LENDORMY FANNY YVETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos