LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
Informe ejecutivo de LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2023 | |
ASCENSO TECNICO 4 SL | Administrador Unico | 27/07/2016 |
VINCULACIONES DE LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lendoiro Piñeiro Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44047 , F 117, S 8, H M 54202, I/A 1630 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-28
Empresa: ASCENSO TECNICO 4 SL
Administrador Unico
- Lendoiro Piñeiro Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589 , F 149, S 8, H C 54476, I/A 1 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-15
Empresa: CASTRO LENDOIRO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Lendoiro Piñeiro Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458 , F 126, S 8, H C 48933, I/A 2 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-15
Empresa: CASTRO LENDOIRO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Lendoiro Piñeiro Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458 , F 125, S 8, H C 48933, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-15
Empresa: CASTRO LENDOIRO E HIJOS SL
Socio Único
- Lendoiro Piñeiro Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3458 , F 125, S 8, H C 48933, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-15
Información de LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA
Mostramos los datos de LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LENDOIRO PIÑEIRO BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos