LEMOS PRESA SANDRA
Informe ejecutivo de LEMOS PRESA SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEMOS PRESA SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y GRUAS LEMOS SL | Administrador Solidario | 15/07/2015 | 28/09/2023 |
TALLERES Y GRUAS LEMOS SL | Administrador Solidario | 05/03/2015 | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE LEMOS PRESA SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEMOS PRESA SANDRA
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 192, S 8, H PO 58104, I/A 7 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-36
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 192, S 8, H PO 58104, I/A 6 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-36
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 192, S 8, H PO 58104, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-36
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alfonso Manuel
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 191, S 8, H PO 58104, I/A 3 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alfonso Manuel
- Fernandez Marquez Avelino
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 191, S 8, H PO 58104, I/A 3 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
Empresa: TALLERES Y GRUAS LEMOS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Alfonso Manuel
- Fernandez Marquez Avelino
- Lemos Presa Sandra
- Lemos Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023, L 4023, F 190, S 8, H PO 58104, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-36
Información de LEMOS PRESA SANDRA
Mostramos los datos de LEMOS PRESA SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEMOS PRESA SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos