LEMOS MARTINS MARIA JOSE
Informe ejecutivo de LEMOS MARTINS MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEMOS MARTINS MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENIZLI CORPORATION SL | Administrador Unico | 24/10/2014 | 14/12/2021 |
DENIZLI CORPORATION SL | Socio Unico | 28/10/2014 | 11/11/2020 |
VINCULACIONES DE LEMOS MARTINS MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEMOS MARTINS MARIA JOSE
Empresa: DENIZLI CORPORATION SL
Administrador Unico
- Lemos Martins Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 106, S 8, H A 141892, I/A 6 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-03
Empresa: DENIZLI CORPORATION SL
Socio Único
- Lemos Martins Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 106, S 8, H A 141892, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-03
Empresa: DENIZLI CORPORATION SL
Administrador Unico
- Lemos Martins Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 106, S 8, H A 141892, I/A 3 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-03
Información de LEMOS MARTINS MARIA JOSE
Mostramos los datos de LEMOS MARTINS MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEMOS MARTINS MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos