LEMA POSE TAMARA
Informe ejecutivo de LEMA POSE TAMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEMA POSE TAMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREZ TORRES MARITIMA SL | Apoderado | 07/06/2017 | 16/02/2018 |
ATLAS FORWARDING SL | Apoderado Solidario | 19/10/2009 | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE LEMA POSE TAMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEMA POSE TAMARA
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991, L 2991, F 223, S 8, H PO 38220, I/A 62 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-36
Empresa: PEREZ TORRES MARITIMA SL
Apoderado
- Lema Pose Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991, L 2991, F 222, S 8, H PO 38220, I/A 60 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-36
Empresa: ATLAS FORWARDING SL
Apoderado Solidario
- Cea Agulla Monica
- Lema Pose Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 220, S 8, H C 30423, I/A 25 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-15
Empresa: ATLAS FORWARDING SL
Apoderado Solidario
- Cea Agulla Monica
- Gonzalez Iglesias Lidia
- Lema Pose Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 216, S 8, H C 30423, I/A 10 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-15
Información de LEMA POSE TAMARA
Mostramos los datos de LEMA POSE TAMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEMA POSE TAMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos