LEKUONA ZABALA UNAI
Informe ejecutivo de LEKUONA ZABALA UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEKUONA ZABALA UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELSTER MEDICION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2013 | 22/07/2020 |
URGULL 2004 SA | Apoderado | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE LEKUONA ZABALA UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEKUONA ZABALA UNAI
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 167, S 8, H SS 35009, I/A 35 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-20
Empresa: URGULL 2004 SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lekuona Zabala Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 122, S 8, H SS 23111, I/A 16 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-20
Empresa: ELSTER MEDICION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Leon Naiara
- Lekuona Zabala Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 3, S 8, H SS 35009, I/A 4 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Información de LEKUONA ZABALA UNAI
Mostramos los datos de LEKUONA ZABALA UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEKUONA ZABALA UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos