LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
Informe ejecutivo de LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT GOBAIN ESPAÑA SL | Consejero | 17/02/2020 | |
S G GLASS RENEDO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2017 | |
SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL | Apoderado | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
Empresa: SAINT-GOBAIN FACILITAS SL
Consejero
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30724 , F 220, S 8, H M 468985, I/A 64 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: SAINT GOBAIN ABRASIVOS SA
Apoderado
- Lekube Bedialauneta Javier
- Lekube Bedialauneta Javier
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 142, S 8, H NA 7381, I/A 174 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-31
Empresa: SAINT GOBAIN CRISTALERIA SL
Apoderado
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34480 , F 96, S 8, H M 24987, I/A 683 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: S G GLASS RENEDO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072 , F 44, S 8, H S 28584, I/A 10 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-39
Empresa: SAINT GOBAIN ABRASIVOS SA
Apoderado
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 137, S 8, H NA 7381, I/A 163 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-31
Empresa: SAINT GOBAIN ABRASIVOS SA
Apoderado
- Lekube Bedialauneta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 169, S 8, H NA007381, I/A00144 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-31
Información de LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER
Mostramos los datos de LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEKUBE BEDIALAUNETA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos