LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
Informe ejecutivo de LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANDARRABAR SL | Administrador Unico | 29/10/2018 | |
HOSTERIA CALATAYUD LEJARCEGUI SL | Administrador Unico | 30/05/2018 | |
LOCOS POR LA CERVEZA SL | Apoderado | 07/12/2016 | |
PIZZERIA TARANTINO SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
PROMOCIONES CALATAYUD PARDO SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
REMELO SL | Administrador Unico | 05/10/2016 | |
HOSTERIA ALICANTINA SL | Administrador Unico | 05/10/2016 |
VINCULACIONES DE LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
Empresa: BANDARRABAR SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 189, S 8, H A 154508, I/A 2 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-03
Empresa: CHURRERIA PACOPEPE SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 112, S 8, H A 156184, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-03
Empresa: LOCOS POR LA CERVEZA SL
Apoderado
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3915 , F 79, S 8, H A 148199, I/A 2 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-03
Empresa: HOSTERIA ALICANTINA SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 49, S 8, H A 40264, I/A 3 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-03
Empresa: REMELO SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 80, S 8, H A 49178, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-03
Empresa: PROMOCIONES CALATAYUD PARDO SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 7, S 8, H A 73239, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-03
Empresa: PIZZERIA TARANTINO SL
Administrador Unico
- Lejarcegui Inchausti Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 148, S 8, H A 67003, I/A 3 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-03
Información de LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS
Mostramos los datos de LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEJARCEGUI INCHAUSTI MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos