LEIVA VALERO ANTONIO
Informe ejecutivo de LEIVA VALERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEIVA VALERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VLC GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 09/06/2015 | |
MOLINA LEIVA GESTIONES SL | Administrador Mancomunado | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE LEIVA VALERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEIVA VALERO ANTONIO
Apoderado
- Leiva Valero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9559, L 6841, F 211, S 8, H V 151570, I/A 3 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-46
Empresa: VLC GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Leiva Valero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9972, L 7254, F 1, S 8, H V 165644, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-46
Apoderado
- Leiva Valero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9559, L 6841, F 211, S 8, H V 151570, I/A 2 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-46
Empresa: MOLINA LEIVA GESTIONES SL
Administrador Mancomunado
- Leiva Valero Antonio
- Molina Maruenda Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9281, L 6563, F 200, S 8, H V 142193, I/A 1 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-46
Información de LEIVA VALERO ANTONIO
Mostramos los datos de LEIVA VALERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEIVA VALERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos