LEIGHTON WYNNE DAVIES
Informe ejecutivo de LEIGHTON WYNNE DAVIES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEIGHTON WYNNE DAVIES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUROLITE (INT.) LTD | Apoderado Solidario | 28/12/2016 | 25/04/2024 |
PUROLITE (INT.) LTD | Apoderado Mancomunado | 07/08/2023 | 25/04/2024 |
PUROLITE (INT.) LTD | REPR.SUCURS. | 06/02/2023 | 25/04/2024 |
VINCULACIONES DE LEIGHTON WYNNE DAVIES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEIGHTON WYNNE DAVIES
Empresa: PUROLITE (INT.) LTD
Apoderado Mancomunado
- Leighton Wynne Davies
Apoderado Solidario
- Leighton Wynne Davies
REPR.SUCURS.
- Leighton Wynne Davies
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 225, S 8, H B 210570, I/A 18 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: PUROLITE (INT.) LTD
Apoderado Solidario
- Leighton Wynne Davies
- Salvatierra Galaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 223, S 8, H B 210570, I/A 17 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: PUROLITE (INT.) LTD
Apoderado Mancomunado
- Andrew Ieuan Talbot
- Julie Billinghurst
- Leighton Wynne Davies
- Miras Guzman David
- Moragues Dominguez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 223, S 8, H B 210570, I/A 17 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: PUROLITE (INT.) LTD
Apoderado Sucursal
REPR.SUCURS.
- Leighton Wynne Davies
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 222, S 8, H B 210570, I/A 15 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: PUROLITE (INT.) LTD
Apoderado Solidario
- Leighton Wynne Davies
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 220, S 8, H B 210570, I/A 10 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Información de LEIGHTON WYNNE DAVIES
Mostramos los datos de LEIGHTON WYNNE DAVIES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEIGHTON WYNNE DAVIES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos