LEICHNER WOLFGANG
Informe ejecutivo de LEICHNER WOLFGANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LEICHNER WOLFGANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEICHNER WOLFGANG
Empresa: SERPRI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118 , F 131, S 8, H M 4266, I/A 29 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: SERPRI SA
Consejero
- Leichner Wolfgang
- Schwerdtfeger Thomas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118 , F 129, S 8, H M 4266, I/A 25 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Empresa: SERPRI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118 , F 128, S 8, H M 4266, I/A 23 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Empresa: SERPRI SA
Consejero
- Bargen Mathias Von
- Leichner Wolfgang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8118 , F 127, S 8, H M 4266, I/A 19 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-28
Información de LEICHNER WOLFGANG
Mostramos los datos de LEICHNER WOLFGANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEICHNER WOLFGANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos