LEHSTEN GOTZ DIETER
Informe ejecutivo de LEHSTEN GOTZ DIETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEHSTEN GOTZ DIETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O. W. BUNKER SPAIN SL | Consejero | 16/04/2019 | |
O. W. BUNKER SPAIN SL | Presidente | 10/01/2011 | 16/04/2019 |
O.W. BUNKER CANARY ISLANDS SL | Consejero | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE LEHSTEN GOTZ DIETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEHSTEN GOTZ DIETER
Empresa: O. W. BUNKER SPAIN SL
Consejero
- Lehsten Gotz Dieter
- Martin Fuentes Cristina
- Skou Morten
Presidente
- Lehsten Gotz Dieter
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22154 , F 219, S 8, H M 395289, I/A 10 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: O.W. BUNKER CANARY ISLANDS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 51, S 8, H GC 27290, I/A 18 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-35
Empresa: O. W. BUNKER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22154 , F 74, S 8, H M 395289, I/A 7 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Información de LEHSTEN GOTZ DIETER
Mostramos los datos de LEHSTEN GOTZ DIETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEHSTEN GOTZ DIETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos