LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
Informe ejecutivo de LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDREAMS ODIGEO SA | Apoderado | 10/03/2021 |
VINCULACIONES DE LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
Empresa: TIERRABELLA INVEST SL
Apoderado
- Legrand Aude Marie Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 4, S 8, H M 659702, I/A 29 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-28
Empresa: ENGRANDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Legrand Aude Marie Laurence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43384 , F 39, S 8, H M 660116, I/A 34 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-28
Empresa: VACACIONES EDREAMS SL
Apoderado
- Legrand Aude Marie Laurence
- Montero Capmartin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44358 , F 182, S 8, H M 660117, I/A 36 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: EDREAMS INTERNATIONAL NETWORK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Legrand Aude Marie Laurence
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37232 , F 86, S 8, H M 664083, I/A 30 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: TRAVELTISING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Crespin Benoit Pascal Andre
- Evrard Caroline Catherine Helene
- Gudiol Hulth Anders Jordi
- Legrand Aude Marie Laurence
- Serrano Vilela Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36892 , F 140, S 8, H M 660042, I/A 25 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: TIERRABELLA INVEST SL
Apoderado
- Demergasso Ignacio Javier
- Herlin Pierre Emmanuel Charles Didier
- Legrand Aude Marie Laurence
- Olmos Guillamon Miriam
- Serrano Vilela Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 152, S 8, H M 659702, I/A 21 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: TIERRABELLA INVEST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adrian Andreas Peter
- Bellido Trullenque Francisco Javier
- Bernhard Carsten
- Casas Main Ia
- Caspers Pablo Andreas
- Crespin Benoit Pascal Andre
- Demergasso Ignacio Javier
- Estevez Perez Cristina
- Evrard Caroline Catherine Helene
- Gavira Etzel Mario Luis
- Geoffroy Oliver Serge Lourdou
- Goedkoop Gerkus
- Gudiol Hulth Anders Jordi
- Legrand Aude Marie Laurence
- Louis Hippolyte Laurent Marie Bouchayer
- Marie Agenor Bacholle Quentin Denis
- Nijenhuis Bart
- Norte Corrales Pablo
- Ortiz Fleta Sergio
- Paul Galceran Francesc
- Rose Olaf
- Ruiz Ruiz Anna
- Saoudi-hassani Amine
- Schmidt Lars
- Serrano Vilela Lorena
- Teissonniere Guillaume Pierre Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36864 , F 149, S 8, H M 659702, I/A 18 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: OPODO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Demergasso Ignacio Javier
- Herlin Pierre Emmanuel Charles Didier
- Legrand Aude Marie Laurence
- Olmos Guillamon Miriam
- Serrano Vilela Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 130, S 8, H M 287414, I/A 56 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: OPODO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adrian Andreas Peter
- Bellido Trullenque Francisco Javier
- Bernhard Carsten
- Casas Main Ia
- Caspers Pablo Andreas
- Demergasso Ignacio Javier
- Geoffroy Oliver Serge Lourdou
- Lopez Soliva Jaime
- Marie Agenor Bacholle Quentin Denis
- Olmos Guillamon Miriam
- Rose Olaf
- Ruiz Ruiz Anna
- Saoudi-hassani Amine
- Teissonniere Guillaume Pierre Charles
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 129, S 8, H M 287414, I/A 54 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: VACACIONES EDREAMS SL
Apoderado
- Demergasso Ignacio Javier
- Herlin Pierre Emmanuel Charles Didier
- Legrand Aude Marie Laurence
- Olmos Guillamon Miriam
- Serrano Vilela Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39047 , F 140, S 8, H M 660117, I/A 23 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
VER MAS ACTOS
Información de LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE
Mostramos los datos de LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEGRAND AUDE MARIE LAURENCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos