LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
Informe ejecutivo de LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAMAC IBERICA SL | Apoderado Solidario | 15/06/2009 | 19/12/2019 |
BLUGITXINGUDI EN GPS SERVICIOS TURISTICOS SL | Administrador Solidario | 23/06/2010 | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
Administrador Solidario
- Legorburu Oyarzabal Iñaki
- Miranda Peleteiro Jose Antonio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 129, S 8, H SS 32566, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-20
Administrador Solidario
- Legorburu Oyarzabal Iñaki
- Miranda Peletero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 128, S 8, H SS 32566, I/A 1 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-20
Empresa: SOLAMAC IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Legorburu Oyarzabal Iñaki
- Legorburu Oyarzabal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 196, S 8, H SS 17230, I/A 5 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-20
Información de LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI
Mostramos los datos de LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEGORBURU OYARZABAL IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos