LEGORBURU GALE MARIO
Informe ejecutivo de LEGORBURU GALE MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEGORBURU GALE MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCANO EARTH 2021 SCR SA | Representante | 16/08/2024 | |
SAMBOAL DE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE LEGORBURU GALE MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEGORBURU GALE MARIO
Empresa: ARCANO EARTH 2021 SCR SA
Representante
- Baigorri Garcia Pablo
- Legorburu Gale Mario
- Nogueira Garcia Victor Jose
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 749141, I/A 17 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: ARCANO EARTH 2021 SCR SA
Representante
- Legorburu Gale Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 749141, I/A 17 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: ARCANO EARTH 2021 SCR SA
Presidente
Representante
- Legorburu Gale Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42321 , F 162, S 8, H M 749141, I/A 7 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: SAMBOAL DE INVERSIONES SICAV
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Monica
- Legorburu Gale Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 29, S 8, H PM 84792, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-07
Empresa: SAMBOAL DE INVERSIONES SICAV
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Monica
- Legorburu Gale Mario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 29, S 8, H PM 84792, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-07
Empresa: SAMBOAL DE INVERSIONES SICAV
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Monica
- Legorburu Gale Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15803 , F 221, S 8, H M 266762, I/A 29 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: SAMBOAL DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Legorburu Gale Mario
Consejero
- Casasayas Moro Jose
- Legorburu Gale Mario
- Usera Magdalena Beltran
Presidente
- Legorburu Gale Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15803 , F 221, S 8, H M 266762, I/A 29 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: INMOMYM SL
Apoderado
- Iribarren Simon Javier
- Legorburu Gale Mario
- Vazquez Llorente Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 221, S 8, H PM 74683, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Empresa: INMOMYM SL
Administrador Unico
- Legorburu Gale Mario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 221, S 8, H PM 74683, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Empresa: HYPOLORBA SL
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Monica
- Legorburu Gale Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 50, S 8, H PM 74697, I/A 3 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
VER MAS ACTOS
Información de LEGORBURU GALE MARIO
Mostramos los datos de LEGORBURU GALE MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEGORBURU GALE MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos