LEFLER MIRA EVA
Informe ejecutivo de LEFLER MIRA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEFLER MIRA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES R. C. 2009 SL | Administrador Unico | 02/11/2011 | 08/03/2013 |
EDIFICACIONES R. C. 2009 SL | Socio Unico | 09/12/2011 | 06/03/2013 |
VINCULACIONES DE LEFLER MIRA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEFLER MIRA EVA
Empresa: EDIFICACIONES R. C. 2009 SL
Administrador Unico
- Lefler Mira Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 59, S 8, H A 116543, I/A 6 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-03
Empresa: EDIFICACIONES R. C. 2009 SL
Nuevo Socio Único
- Lefler Mira Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 59, S 8, H A 116543, I/A 4 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-03
Empresa: EDIFICACIONES R. C. 2009 SL
Administrador Unico
- Lefler Mira Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 59, S 8, H A 116543, I/A 3 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-03
Información de LEFLER MIRA EVA
Mostramos los datos de LEFLER MIRA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEFLER MIRA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos