LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
Informe ejecutivo de LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL | Apoderado | 23/11/2017 | |
PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL | Apoderado | 06/08/2012 | 28/05/2014 |
PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL | Apoderado | 14/02/2013 | 28/05/2014 |
WYSIWYG DISEÑO DIGITAL SL | Apoderado | 20/03/2013 | 24/09/2013 |
VINCULACIONES DE LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
Empresa: PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL
Apoderado
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33413 , F 195, S 8, H M 67908, I/A 116 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL
Apoderado
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31098 , F 214, S 8, H M 67908, I/A 101 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: WYSIWYG DISEÑO DIGITAL SL
Apoderado
- Furones Ferre Miguel Angel
- Furones Ferre Miguel Angel
- Gilles Robert Damasse Marc Henri
- Gilles Robert Damasse Marc Henri
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
- LION RESOURCES IBERIA SL
- Lozoya Moreno Begoña
- Lozoya Moreno Begoña
- Olazabal Puig Xabier
- Olazabal Puig Xabier
- Rojo Mata Maria Jose
- Rojo Mata Maria Jose
- Sadoun Arthur Thomas Ernest Charles
- Sadoun Arthur Thomas Ernest Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 34, S 8, H M 165243, I/A 57 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL
Apoderado
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27934 , F 224, S 8, H M 67908, I/A 96 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SL
Apoderado
- Lefevre Ep. Cholvy Nathelie Sophie
- LION RESOURCES IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27934 , F 221, S 8, H M 67908, I/A 92 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Información de LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE
Mostramos los datos de LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEFEVRE EP. CHOLVY NATHELIE SOPHIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos