LEE NUSS JEFFERY
Informe ejecutivo de LEE NUSS JEFFERY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEE NUSS JEFFERY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL TIMBER SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2017 | 04/11/2021 |
GLOBAL TIMBER SPAIN SL | Representante | 09/09/2014 | 31/03/2017 |
VINCULACIONES DE LEE NUSS JEFFERY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEE NUSS JEFFERY
Empresa: GLOBAL TIMBER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Lee Nuss Jeffery
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 9, S 8, H M 587332, I/A 12 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: GLOBAL TIMBER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Lee Nuss Jeffery
- VISTRA ADMINISTRATION SERVICES SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 7, S 8, H M 587332, I/A 9 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: GLOBAL TIMBER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Garrigues Calderon Maria Belen
- Lee Nuss Jeffery
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 7, S 8, H M 587332, I/A 8 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: GLOBAL TIMBER SPAIN SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Garrigues Calderon Maria Belen
- Lee Nuss Jeffery
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32630 , F 1, S 8, H M 587332, I/A 1 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-28
Información de LEE NUSS JEFFERY
Mostramos los datos de LEE NUSS JEFFERY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEE NUSS JEFFERY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos