LEDESMA VILCHES FERNANDO
Informe ejecutivo de LEDESMA VILCHES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEDESMA VILCHES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVIL GESTION SL | Socio Unico | 10/01/2023 | |
CLINICA LEDESMA MARTINEZ SL | Socio Unico | 07/01/2022 | |
CLINICA LEDESMA MARTINEZ SL | Administrador Unico | 20/10/2020 | |
LEVIL GESTION SL | Administrador Unico | 24/09/2019 |
VINCULACIONES DE LEDESMA VILCHES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEDESMA VILCHES FERNANDO
Empresa: LEVIL GESTION SL
Socio Único
- Ledesma Vilches Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23462 , F 204, S 8, H M 420900, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: CLINICA LEDESMA MARTINEZ SL
Socio Único
- Ledesma Vilches Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12618 , F 164, S 8, H M 201776, I/A 5 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: CLINICA LEDESMA MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Ledesma Vilches Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12618 , F 164, S 8, H M 201776, I/A 4 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: CLINICA LEDESMA MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Ledesma Vilches Fernando
- Martinez Gala Edelmiro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12618 , F 164, S 8, H M 201776, I/A 4 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: LEVIL GESTION SL
Administrador Unico
- Ledesma Vilches Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23462 , F 204, S 8, H M 420900, I/A 2 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: LEVIL GESTION SL
Administrador Solidario
- Alonso Ferrando Ramon
- Ledesma Vilches Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23462 , F 204, S 8, H M 420900, I/A 2 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Información de LEDESMA VILCHES FERNANDO
Mostramos los datos de LEDESMA VILCHES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEDESMA VILCHES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos