LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
Informe ejecutivo de LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE SA | Consejero | 16/05/2019 | 18/12/2019 |
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA SA | Consejero | 03/10/2012 | |
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS SA | Consejero | 25/02/2011 | |
PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA | Consejero | 28/12/2010 | |
GESTION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURISTICOS EN CANARIAS SA | Consejero | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
Consejero
- Ledesma Martin Sebastian
- Martinez Alvarez Manuel Fernando
- Morales Martinez Jesus
- Valbuena Alonso Jose Antonio
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 173, S 8, H TF 52668, I/A 11 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-38
Consejero
- Ledesma Martin Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 19, S 8, H TF 52668, I/A 9 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-38
Consejero
- Gonzalez Franquis Sandra
- Ledesma Martin Sebastian
- Martin Perez Rita M&
- Muñoz Garcia De La Borbolla Martin Lucinio
- Perdomo Aparcio Yolanda
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 151, S 8, H GC 9920, I/A 31 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-35
Empresa: HOTELES ESCUELA DE CANARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvaro Soler Dunia Esther
- Delgado Taramona Hernandez Jimena
- Ledesma Martin Sebastian
- Martin Perez Rita M&
- Perdomo Aparicio Maria Yolanda
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196 , F 18, S 8, H GC 11696, I/A 62 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-35
Empresa: PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 186, S 8, H GC 34913, I/A 20 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 153, S 8, H GC 11431, I/A 56 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-35
Información de LEDESMA MARTIN SEBASTIAN
Mostramos los datos de LEDESMA MARTIN SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEDESMA MARTIN SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos