LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
Informe ejecutivo de LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NN RENTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2024 | |
SOCIETAT DE ARRENDAMENTS 2007 NN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2024 | |
INVERSIONES NUPROSA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2024 | |
JOSEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2024 | |
EURO PARK SL | Apoderado Solidario | 02/12/2021 | |
PANUFER SA | Apoderado Solidario | 02/12/2021 | |
NUBU SA | Apoderado Solidario | 01/12/2021 | |
HOTEL PARAL.LEL SL | Apoderado Solidario | 05/11/2021 | |
NN INSTALACIONES SL | Apoderado Solidario | 18/08/2021 | |
VILADAL SL | Apoderado Solidario | 18/08/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
Empresa: NN RENTA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42217 , F 149, S 8, H B 116104, I/A 109 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: INVERSIONES NUPROSA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43548 , F 28, S 8, H B 81915, I/A 80 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: SOCIETAT DE ARRENDAMENTS 2007 NN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48735 , F 202, S 8, H B 182897, I/A 168 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: JOSEL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47016 , F 8, S 8, H B 24568, I/A 129 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: JOIME SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 43, S 8, H B 27668, I/A 17 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: EURO PARK SL
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 43, S 8, H B 94934, I/A 23 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: PANUFER SA
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 182, S 8, H B 48534, I/A 28 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: NUBU SA
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41614 , F 85, S 8, H B 48548, I/A 34 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Empresa: HOTEL PARAL.LEL SL
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31345 , F 83, S 8, H B 816, I/A 21 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: NUÑEZ IRIS SA
Apoderado Solidario
- Ledantes Lopez Iliana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38966 , F 128, S 8, H B 48586, I/A 32 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
VER MAS ACTOS
Información de LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA
Mostramos los datos de LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEDANTES LOPEZ ILIANA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos