LECUONA JIMENEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de LECUONA JIMENEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LECUONA JIMENEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPUESTOS Y RECAMBIOS MARINOS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 02/05/2018 | |
REPUESTOS Y RECAMBIOS MARINOS DEL NORTE SL | Socio Unico | 02/05/2018 | |
SAGARZAZU LECUONA SL | Socio Unico | 02/05/2018 | |
SAGARZAZU LECUONA SL | Administrador Unico | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE LECUONA JIMENEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECUONA JIMENEZ ALBERTO
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Socio Único
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 210, S 8, H SS 741, I/A 15 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Socio Único
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 49, S 8, H SS 23939, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Administrador Unico
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 48, S 8, H SS 23939, I/A 5 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Administrador Solidario
- Lecuona Jimenez Alberto
- Lecuona Jimenez Julia
- Sagarna Ormaechea Francisco-tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 48, S 8, H SS 23939, I/A 5 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Administrador Unico
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 210, S 8, H SS 741, I/A 14 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Administrador Solidario
- Lecuona Jimenez Alberto
- Lecuona Jimenez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 210, S 8, H SS 741, I/A 14 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Administrador Solidario
- Lecuona Jimenez Alberto
- Lecuona Jimenez Julia
- Sagarna Ormaechea Francisco-tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 48, S 8, H SS 23939, I/A 4 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-20
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Administrador Solidario
- Lecuona Jimenez Alberto
- Lecuona Jimenez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 209, S 8, H SS 741, I/A 12 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-20
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Administrador Unico
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 209, S 8, H SS 741, I/A 12 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-20
Empresa: SAGARZAZU LECUONA SL
Administrador Unico
- Lecuona Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 209, S 8, H SS 741, I/A 10 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-20
VER MAS ACTOS
Información de LECUONA JIMENEZ ALBERTO
Mostramos los datos de LECUONA JIMENEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECUONA JIMENEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos