LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEKUONA ASESORES SLP | Administrador Unico | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
Empresa: DOAL TRANSPORTES 2015 SL
Apoderado
- Lecuona Alcain Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 32, S 8, H SS 37839, I/A 2 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-20
Empresa: PUMALINK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lecuona Alcain Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 145, S 8, H SS 30864, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-20
Empresa: LEKUONA ASESORES SLP
Administrador Unico
- Lecuona Alcain Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 192, S 8, H SS 31147, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-20
Información de LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA
Mostramos los datos de LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECUONA ALCAIN ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos