LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LERUNSA SL | Consejero | 19/07/2018 | |
AUTONERVION SA | Administrador Unico | 02/06/2009 | |
ESTACION DE SERVICIO GALINDO SA | Administrador Unico | 29/05/2009 |
VINCULACIONES DE LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
Empresa: ESTACION DE SERVICIO GALINDO SA
Administrador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 219, S 8, H BI 3454,A , I/ 21 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-48
Empresa: AUTONERVION SA
Administrador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5146 , F 164, S 8, H BI 4069,A , I/ 44 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-48
Empresa: PROMOCIONES LERUNSA SL
Consejero
- Landa Lara Henar
- Lecue Martinez Juan Antonio
- Lekue Saratxo Nuria
- Unzueta Uzcanga Pedro Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 207, S 8, H AL 21668, I/A 9 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-04
Empresa: PROMOCIONES LERUNSA SL
Consejero
- Lara Nava Maria Concepcion
- Lecue Martinez Juan Antonio
- Unzueta Uzcanga Pedro Ignacio
Presidente
Secretario
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 207, S 8, H AL 21668, I/A 9 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-04
Empresa: INMOBILIARIA LECUNSA II SA
Consejero
- Huelmo Rozada Antonio
- Lara Nava Maria Concepcion
- Lecue Martinez Juan Antonio
- Lecue Martinez Luis Maria
- Unzueta Uzcanga Pedro Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4010 , F 152, S 8, H BI 30361, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-48
Empresa: PRONEDANELSA SL
Consejero
- Lara Nava Maria Concepcion
- Lecue Martinez Juan Antonio
- Unzueta Uzcanga Pedro Ignacio
Presidente
Secretario
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4540 , F 142, S 8, H BI 42270, I/A 5 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Empresa: DISEÑOS AVANZADOS DE PESCA SL
Liquidador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 181, S 8, H S 5747, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-39
Empresa: DISEÑOS AVANZADOS DE PESCA SL
Administrador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 181, S 8, H S 5747, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-39
Empresa: DISEÑOS AVANZADOS DE PESCA SL
Administrador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 180, S 8, H S 5747, I/A 5 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-39
Empresa: AUTONERVION SA
Administrador Unico
- Lecue Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5146 , F 124, S 8, H BI 4069,A , I/ 38 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-48
VER MAS ACTOS
Información de LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECUE MARTINEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos