LECLERCQ SMEETS MONIQUE
Informe ejecutivo de LECLERCQ SMEETS MONIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LECLERCQ SMEETS MONIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECLERCQ SMEETS MONIQUE
Empresa: HANSTAIGER SL
Nuevo Socio Único
- Leclercq Smeets Monique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 51, S 8, H MA141145, I/A 8 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Leclercq Smeets Monique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 51, S 8, H MA141145, I/A 7 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-29
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Leclercq Smeets Monique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 4556, F 225, S 8, H MA141145, I/A 6 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-29
Empresa: CAR EXPRESS PARTS SL
Administrador Unico
- Leclercq Smeets Monique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 225, S 8, H M 56210, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Información de LECLERCQ SMEETS MONIQUE
Mostramos los datos de LECLERCQ SMEETS MONIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECLERCQ SMEETS MONIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos