LEBRATO GONZALEZ AROA
Informe ejecutivo de LEBRATO GONZALEZ AROA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEBRATO GONZALEZ AROA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTLETPOINT HOME & LIVING SL | Administrador Unico | 25/10/2017 | 25/07/2019 |
OUTLETPOINT SHOWROOM TGN SL | Administrador Unico | 29/11/2017 | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE LEBRATO GONZALEZ AROA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEBRATO GONZALEZ AROA
Empresa: OUTLETPOINT HOME & LIVING SL
Administrador Unico
- Lebrato Gonzalez Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 26, S 8, H T 51648, I/A 4 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-43
Empresa: OUTLETPOINT SHOWROOM TGN SL
Administrador Unico
- Lebrato Gonzalez Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 49, S 8, H T 52292, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-43
Empresa: OUTLETPOINT SHOWROOM TGN SL
Administrador Unico
- Lebrato Gonzalez Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 46, S 8, H T 52292, I/A 1 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-43
Empresa: OUTLETPOINT HOME & LIVING SL
Administrador Unico
- Lebrato Gonzalez Aroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 25, S 8, H T 51648, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-43
Información de LEBRATO GONZALEZ AROA
Mostramos los datos de LEBRATO GONZALEZ AROA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEBRATO GONZALEZ AROA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos