LEBEDEV LEONID
Informe ejecutivo de LEBEDEV LEONID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LEBEDEV LEONID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEBEDEV LEONID
Empresa: LLUNA TOYS SL
Administrador Unico
- Lebedev Leonid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9019, L 6304, F 139, S 8, H V 133407, I/A 4 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-46
Empresa: WINEHOUSE SL
Administrador Unico
- Lebedev Leonid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9019, L 6304, F 139, S 8, H V 133407, I/A 3 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Empresa: WINEHOUSE SL
Administrador Unico
- Lebedev Leonid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9019, L 6304, F 137, S 8, H V 133407, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-46
Información de LEBEDEV LEONID
Mostramos los datos de LEBEDEV LEONID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEBEDEV LEONID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos