LEANDRO NELSON MILANO
Informe ejecutivo de LEANDRO NELSON MILANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEANDRO NELSON MILANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAYFORLONG SL | Apoderado Solidario | 23/01/2020 | 04/12/2020 |
WALLAPOP SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/07/2015 | 19/12/2019 |
WALLAPOP SL | Apoderado Solidario | 22/07/2015 | 04/06/2019 |
VINCULACIONES DE LEANDRO NELSON MILANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEANDRO NELSON MILANO
Empresa: STAYFORLONG SL
Apoderado Solidario
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47472 , F 22, S 8, H B 462443, I/A 16 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: STAYFORLONG SL
Apoderado Solidario
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45917 , F 12, S 8, H B 462443, I/A 13 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: WALLAPOP SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44033 , F 212, S 8, H B 445168, I/A 12 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: WALLAPOP SL
Apoderado Solidario
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 141, S 8, H B 438613, I/A 31 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Empresa: WALLAPOP SPAIN SL
Apoderado Solidario
- De Oteiza Muñagorri Edurne
- Gonzalez Lopez Marta
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44033 , F 208, S 8, H B 445168, I/A 5 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Empresa: WALLAPOP SL
Apoderado Solidario
- De Oteiza Muñagorri Edurne
- Gonzalez Lopez Marta
- Leandro Nelson Milano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44718 , F 117, S 8, H B 438613, I/A 16 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Información de LEANDRO NELSON MILANO
Mostramos los datos de LEANDRO NELSON MILANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEANDRO NELSON MILANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos