LEAL LAVANDERA EVA
Informe ejecutivo de LEAL LAVANDERA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEAL LAVANDERA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL | Administrador Unico | 07/05/2009 | 07/02/2020 |
VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL | Liquidador | 07/02/2020 | 07/02/2020 |
MUNDO DETRAS DEL MARCO SL | Administrador Unico | 30/05/2012 | 27/05/2013 |
VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL | Administrador Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE LEAL LAVANDERA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL LAVANDERA EVA
Empresa: VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL
Liquidador
- Leal Lavandera Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763, L 2763, F 121, S 8, H PO 31119, I/A 5 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-36
Empresa: VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL
Administrador Unico
- Leal Lavandera Eva
Liquidador
- Leal Lavandera Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763, L 2763, F 121, S 8, H PO 31119, I/A 5 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-36
Empresa: MUNDO DETRAS DEL MARCO SL
Administrador Unico
- Leal Lavandera Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796, L 3796, F 180, S 8, H PO 53178, I/A 2 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-36
Empresa: MUNDO DETRAS DEL MARCO SL
Administrador Unico
- Leal Lavandera Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796, L 3796, F 180, S 8, H PO 53178, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-36
Empresa: VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL
Administrador Unico
- Leal Lavandera Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763, L 2763, F 121, S 8, H PO 31119, I/A 4 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-36
Empresa: VILLALOBOS SERIGRAFIA ARTISTICA SL
Administrador Solidario
- Leal Lavandera Eva
- Villalobos Ferrer Nelson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763, L 2763, F 121, S 8, H PO 31119, I/A 4 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-36
Información de LEAL LAVANDERA EVA
Mostramos los datos de LEAL LAVANDERA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL LAVANDERA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos