LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
Informe ejecutivo de LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMITES GENERALES PARA EMPRESAS G Y A SL | Administrador Solidario | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
Empresa: MAIKO KANDY DISTRIBUCIONES SL
Liquidador
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 211, S 8, H BI 67184, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-48
Empresa: MAIKO KANDY DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
Liquidador
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 211, S 8, H BI 67184, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-48
Empresa: BLAMEN HOREAL SL
Administrador Solidario
- Alfaro Meruelo Jose Antonio
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 92, S 8, H BI 29533, I/A 3 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-48
Administrador Solidario
- Calle Diaz Maria Inmaculada
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
- Palmero Estebanez Blanca Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4457 , F 164, S 8, H BI 41404, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-48
Empresa: MAIKO KANDY DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 208, S 8, H BI 67184, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Empresa: SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 SL
Apoderado
- Elicegui Fernandez Maria Pilar
- Leal Cormenzana Alfonso Francisco
- Palmero Estebanez Blanca Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5253 , F 189, S 8, H BI 59553, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Información de LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO
Mostramos los datos de LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL CORMENZANA ALFONSO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos