LEAL COLINO MARIA
Informe ejecutivo de LEAL COLINO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE LEAL COLINO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLENNIO SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
DIPALE DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 12/04/2021 |
VINCULACIONES DE LEAL COLINO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL COLINO MARIA
Empresa: PLENNIO SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44033 , F 193, S 8, H M 776670, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: LEXBOX PREVIENE SL
Apoderado
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41905 , F 116, S 8, H M 742098, I/A 5 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Apoderado
- Leal Colino Maria
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31980 , F 192, S 8, H M 518263, I/A 15 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Apoderado
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31980 , F 190, S 8, H M 518263, I/A 12 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Empresa: DEH PREVIENE RIESGOS LABORALES SL
Apoderado
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41905 , F 115, S 8, H M 742098, I/A 3 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: DIPALE DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29307 , F 163, S 8, H M 527544, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: DIPALE DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Diaz Pallares Galan Javier
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29307 , F 163, S 8, H M 527544, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Apoderado
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31980 , F 189, S 8, H M 518263, I/A 11 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: DIPALE DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Diaz Pallares Galan Javier
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29307 , F 162, S 8, H M 527544, I/A 4 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Empresa: DIPALE DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Leal Colino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29307 , F 162, S 8, H M 527544, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
VER MAS ACTOS
Información de LEAL COLINO MARIA
Mostramos los datos de LEAL COLINO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL COLINO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos