LEAL BLANQUET JUAN
Informe ejecutivo de LEAL BLANQUET JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEAL BLANQUET JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCN MEDICAL TRAUMA SLP | Secretario | 12/06/2015 | |
BCN MEDICAL TRAUMA SLP | Consejero | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE LEAL BLANQUET JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL BLANQUET JUAN
Empresa: NAGARKOT SLP
Apoderado Solidario
- Leal Blanquet Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 107, S 8, H B 470896, I/A 9 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: NAGARKOT SLP
Consejero
- Leal Blanquet Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47768 , F 106, S 8, H B 470896, I/A 8 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Empresa: NAGARKOT SLP
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 88, S 8, H B 470896, I/A 7 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: NAGARKOT SLP
Consejero
- Iborra Gonzalez Miquel
- Leal Blanquet Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44904 , F 86, S 8, H B 470896, I/A 6 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: BCN MEDICAL TRAUMA SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Clemente Armendariz Fernando
- Font Segura Jorge
- Leal Blanquet Juan
Presidente
Secretario
- Leal Blanquet Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44861 , F 119, S 8, H B 469646, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Información de LEAL BLANQUET JUAN
Mostramos los datos de LEAL BLANQUET JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL BLANQUET JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos