LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
Informe ejecutivo de LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OURZOOSES SL | Socio Unico | 03/09/2009 | 18/08/2014 |
OURZOOSES SL | Administrador Unico | 03/09/2009 | 18/08/2014 |
LO & AL ASESORIA FISCAL SL | Administrador Unico | 01/07/2009 | 17/05/2013 |
VINCULACIONES DE LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
Empresa: GALLINACEA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Leal Assiego Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 74, S 8, H MA102464, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-29
Empresa: LO & AL ASESORIA FISCAL SL
Administrador Unico
- Leal Assiego Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 2127, F 220, S 8, H MA 60683, I/A 3 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-29
Empresa: GALLINACEA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Leal Assiego Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 74, S 8, H MA102464, I/A 1 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-29
Empresa: GALLINACEA INVESTMENTS SL
Socio Único
- Leal Assiego Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 74, S 8, H MA102464, I/A 1 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-29
Empresa: LO & AL ASESORIA FISCAL SL
Administrador Unico
- Leal Assiego Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 2127, F 220, S 8, H MA 60683, I/A 2 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-29
Información de LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA
Mostramos los datos de LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL ASSIEGO MARIA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos