LEAL AMOROS JUAN
Informe ejecutivo de LEAL AMOROS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEAL AMOROS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANDELA ALUMINIOS Y VIDRIO SL | Administrador Unico | 17/08/2017 | |
ALCAZAR VIDRIO Y DECORACION SLL | Administrador Unico | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE LEAL AMOROS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAL AMOROS JUAN
Empresa: CANDELA ALUMINIOS Y VIDRIO SL
Administrador Unico
- Leal Amoros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2992 , F 38, S 8, H A 95600, I/A 2 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-03
Empresa: CRISTALERIA ALCAZAR SL
Administrador Unico
- Leal Amoros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 105, S 8, H A 26299, I/A 5 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-03
Empresa: CRISTALERIA ALCAZAR SL
Administrador Unico
- Leal Amoros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 104, S 8, H A 26299, I/A 4 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-03
Empresa: ALCAZAR VIDRIO Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Leal Amoros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 39, S 8, H A 95601, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-03
Información de LEAL AMOROS JUAN
Mostramos los datos de LEAL AMOROS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAL AMOROS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos