LEAHU-ALUAS ION
Informe ejecutivo de LEAHU-ALUAS ION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEAHU-ALUAS ION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRIVECO ESPAÑA SL | Representante | 13/08/2024 | |
DRIVECO INVEST ES 2 SL | Representante | 07/05/2024 | |
DRIVECO INVEST ES 1 SL | Representante | 06/05/2024 |
VINCULACIONES DE LEAHU-ALUAS ION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEAHU-ALUAS ION
Empresa: DRIVECO ESPAÑA SL
Administrador Unico
Representante
- Leahu-aluas Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812977, I/A 2 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: DRIVECO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Leahu-aluas Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812977, I/A 2 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: DRIVECO INVEST ES 2 SL
Administrador Unico
Representante
- Leahu-aluas Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 97, S 8, H M 821771, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-28
Empresa: DRIVECO INVEST ES 1 SL
Administrador Unico
Representante
- Leahu-aluas Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46813 , F 96, S 8, H M 821790, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: DRIVECO ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Leahu-aluas Ion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46284 , F 30, S 8, H M 812977, I/A 1 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Información de LEAHU-ALUAS ION
Mostramos los datos de LEAHU-ALUAS ION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEAHU-ALUAS ION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos