LEACY THOMAS NOEL
Informe ejecutivo de LEACY THOMAS NOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEACY THOMAS NOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAWSONIA EUROPA SL | Administrador Unico | 10/09/2020 | |
IBER PROPERTY SCANDINAVIA SL | Apoderado | 09/07/2018 | |
SPAINWISE CONSULTING SL | Socio Unico | 23/06/2016 | |
SPAINWISE CONSULTING SL | Administrador Unico | 23/06/2016 | |
FP RECRUITMENT CONSULTING AND SERVICES SL | Apoderado | 21/11/2013 | |
SPAINWIDE BUSINESS SERVICES SL | Administrador Unico | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE LEACY THOMAS NOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEACY THOMAS NOEL
Empresa: RETAIL INKJET SOLUTIONS SPAIN SL
Liquidador
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39505 , F 174, S 8, H M 701415, I/A 2 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: RETAIL INKJET SOLUTIONS SPAIN SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39505 , F 174, S 8, H M 701415, I/A 2 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: MAWSONIA EUROPA SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40879 , F 70, S 8, H M 725187, I/A 1 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: RETAIL INKJET SOLUTIONS SPAIN SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39505 , F 173, S 8, H M 701415, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: IBER PROPERTY SCANDINAVIA SL
Apoderado
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 142, S 8, H M 603408, I/A 2 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: CELERITAS ENGLISH SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32511 , F 75, S 8, H M 585163, I/A 2 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: SPAINWISE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34345 , F 129, S 8, H M 617829, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: SPAINWISE CONSULTING SL
Socio Único
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34345 , F 129, S 8, H M 617829, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: CELERITAS ENGLISH SL
Administrador Unico
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32511 , F 74, S 8, H M 585163, I/A 1 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Apoderado
- Leacy Thomas Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29836 , F 55, S 8, H M 536804, I/A 2 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
VER MAS ACTOS
Información de LEACY THOMAS NOEL
Mostramos los datos de LEACY THOMAS NOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEACY THOMAS NOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos