LE METAYER CHRISTINE PAULA
Informe ejecutivo de LE METAYER CHRISTINE PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LE METAYER CHRISTINE PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MARINA SUNLIFE SL | Secretario | 21/11/2022 | |
LA MARINA SUNLIFE SL | Consejero | 21/11/2022 | |
GESTCAMP SUNLIFE SL | Consejero | 06/06/2019 | |
ARANJUEZ SUNLIFE SL | Consejero | 29/12/2016 |
VINCULACIONES DE LE METAYER CHRISTINE PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LE METAYER CHRISTINE PAULA
Empresa: LA MARINA SUNLIFE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Deckx Ceulemans Viviana
- Le Metayer Christine Paula
- Le Metayer Deckx Patrick John
- Martinez Deckx Eva
- Martinez Sanchez Antonio
Presidente
Secretario
- Le Metayer Christine Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3870 , F 197, S 8, H A 145768, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-03
Empresa: GESTCAMP SUNLIFE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deckx Ceulemans Viviana
- Le Metayer Christine Paula
- Le Metayer Deckx Patrick John
- Martinez Deckx Eva
- Martinez Sanchez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4221 , F 42, S 8, H A 165513, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-03
Empresa: ARANJUEZ SUNLIFE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Deckx Ceulemans Viviana
- Le Metayer Christine Paula
- Le Metayer Deckx Patrick John
- Martinez Deckx Eva
- Martinez Sanchez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 133, S 8, H A 153024, I/A 1 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-03
Información de LE METAYER CHRISTINE PAULA
Mostramos los datos de LE METAYER CHRISTINE PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LE METAYER CHRISTINE PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos