LAZARO VAL LOURDES
Informe ejecutivo de LAZARO VAL LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO VAL LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVAL INVERSIONS SL | Administrador Unico | 19/12/2012 |
VINCULACIONES DE LAZARO VAL LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO VAL LOURDES
Empresa: LA XARCUTERIA DE L LAZARO SL
Liquidador
- Lazaro Val Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 161, S 8, H B 195730, I/A 4 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: LA XARCUTERIA DE L LAZARO SL
Administrador Unico
- Lazaro Val Lourdes
Liquidador
- Lazaro Val Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 161, S 8, H B 195730, I/A 4 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: LA XARCUTERIA DE L LAZARO SL
Administrador Unico
- Lazaro Val Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31767 , F 200, S 8, H B 195730, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: LA XARCUTERIA DE L LAZARO SL
Administrador
- Lazaro Val Lourdes
- Val Soria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31767 , F 200, S 8, H B 195730, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: LAVAL INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Lazaro Val Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34623 , F 121, S 8, H B 188053, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08
Empresa: LAVAL INVERSIONS SL
Administrador
- Lazaro Garcia Felipe
- Lazaro Val Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34623 , F 121, S 8, H B 188053, I/A 5 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08
Información de LAZARO VAL LOURDES
Mostramos los datos de LAZARO VAL LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO VAL LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos