LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URANOGEA SL | Administrador Unico | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
Empresa: LUXUS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Lazaro Puebla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27940 , F 66, S 8, H M 503583, I/A 8 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: LUXUS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Lazaro Puebla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27940 , F 66, S 8, H M 503583, I/A 7 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: URANOGEA SL
Administrador Unico
- Lazaro Puebla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 12, S 8, H TO 20314, I/A 3 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-45
Empresa: URANOGEA SL
Administrador Solidario
- Lazaro Fernandez Felix Tomas
- Lazaro Puebla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 12, S 8, H TO 20314, I/A 2 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-45
Información de LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO PUEBLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos