LAZARO ORDUÑA ELENA
Informe ejecutivo de LAZARO ORDUÑA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAZARO ORDUÑA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR NOSTRUM ENGINEERING AND MAINTENANCE OPERATIONS SL | Apoderado | 13/02/2020 | |
AIR NOSTRUM TRAINING OPERATIONS SL | Apoderado | 11/02/2020 | |
AIR NOSTRUM GLOBAL SERVICES SL | Apoderado | 07/02/2020 | |
ARA GESTION DE TRIPULACIONES Y VUELO SL | Apoderado | 07/02/2020 | |
MALTAIR HOLDING SL | Apoderado | 27/11/2018 | |
AVIATECH & CONSULTING SL | Apoderado | 08/11/2018 |
VINCULACIONES DE LAZARO ORDUÑA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO ORDUÑA ELENA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778, L 8057, F 155, S 8, H V 191289, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-46
Empresa: AIR NOSTRUM TRAINING OPERATIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778, L 8057, F 161, S 8, H V 191290, I/A 2 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778, L 8057, F 167, S 8, H V 191291, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-46
Empresa: AIR NOSTRUM GLOBAL SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10778, L 8057, F 147, S 8, H V 191288, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-46
Empresa: AER RESOURCES SERVICES SPAIN SL
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10633, L 7914, F 118, S 8, H V 186434, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Empresa: ARD AER COMMERCIAL SPAIN SL
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10633, L 7914, F 28, S 8, H V 186420, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Empresa: MALTAIR HOLDING SL
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10581, L 7862, F 146, S 8, H V 184795, I/A 5 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Empresa: AVIATECH & CONSULTING SL
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10573, L 7854, F 111, S 8, H V 184503, I/A 3 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Empresa: SAIMER SPAIN LEASING SL
Apoderado
- Lazaro Orduña Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10486, L 7767, F 18, S 8, H V 181528, I/A 4 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-46
Información de LAZARO ORDUÑA ELENA
Mostramos los datos de LAZARO ORDUÑA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO ORDUÑA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos