LAZARO NIETO PALOMA
Informe ejecutivo de LAZARO NIETO PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAZARO NIETO PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES ORAZAL SL | Administrador Solidario | 31/05/2010 | |
BELLA IDEA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2009 |
VINCULACIONES DE LAZARO NIETO PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO NIETO PALOMA
Empresa: BELLA IDEA SL
Consejero
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Javier
- Lazaro Nieto Paloma
Presidente
Secretario
- Lazaro Nieto Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13631 , F 114, S 8, H M 137976, I/A 9 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: CREACIONES ORAZAL SL
Administrador Solidario
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 79, S 8, H M 67539, I/A 15 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: CREACIONES ORAZAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castaño Ruperez Ana Maria
- Castaño Ruperez Arturo
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Paloma
Presidente
- Lazaro Nieto Paloma
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 79, S 8, H M 67539, I/A 15 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: CREACIONES ORAZAL SA
Consejero
- Castaño Ruperez Ana Maria
- Castaño Ruperez Arturo
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Paloma
Presidente
- Lazaro Nieto Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 74, S 8, H M 67539, I/A 14 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Empresa: CREACIONES ORAZAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castaño Martin Adrian
- Castaño Ruperez Ana Maria
- Castaño Ruperez Arturo
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 74, S 8, H M 67539, I/A 13 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Empresa: CREACIONES ORAZAL SA
Presidente
- Lazaro Nieto Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4057 , F 74, S 8, H M 67539, I/A 13 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Empresa: BELLA IDEA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Javier
- Lazaro Nieto Paloma
Consejero
- Lazaro Nieto Carlos
- Lazaro Nieto Javier
- Lazaro Nieto Paloma
Presidente
Secretario
- Lazaro Nieto Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13631 , F 113, S 8, H M 137976, I/A 8 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de LAZARO NIETO PALOMA
Mostramos los datos de LAZARO NIETO PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO NIETO PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos