LAZARO NIETO DAVID
Informe ejecutivo de LAZARO NIETO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO NIETO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINSURPLAST SL | Administrador Unico | 10/04/2015 | |
FERROLUZ SUR SL | Administrador Unico | 12/07/2011 | |
QUIMICAS ALMERIA SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2010 |
VINCULACIONES DE LAZARO NIETO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO NIETO DAVID
Empresa: PINTURAS PLASTICAS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 216, S 8, H AL 47418, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-04
Empresa: PINTURAS PLASTICAS DEL SUR SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 216, S 8, H AL 47418, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-04
Empresa: PINTURAS PLASTICAS DEL SUR SL
Socio Único
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 216, S 8, H AL 47418, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-04
Empresa: PINSURPLAST SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 154, S 8, H AL 44169, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-04
Empresa: PINSURPLAST SL
Socio Único
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 154, S 8, H AL 44169, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-04
Empresa: FERROLUZ SUR SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 134, S 8, H AL 37583, I/A 1 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-04
Empresa: QUIMICAS ALMERIA SL
Administrador Mancomunado
- Arcos Marin Cecilio
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 24, S 8, H AL 35440, I/A 2 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-04
Empresa: QUIMICAS ALMERIA SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 24, S 8, H AL 35440, I/A 2 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-04
Empresa: QUIMICAS ALMERIA SL
Administrador Unico
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 22, S 8, H AL 35440, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-04
Empresa: QUIMICAS ALMERIA SL
Socio Único
- Lazaro Nieto David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 22, S 8, H AL 35440, I/A 1 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-04
Información de LAZARO NIETO DAVID
Mostramos los datos de LAZARO NIETO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO NIETO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos