LAZARO BLESA ANDRES
Informe ejecutivo de LAZARO BLESA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO BLESA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS LULAMA SL | Administrador Unico | 03/10/2019 | 29/08/2024 |
MULTISERVICIOS LULAMA SL | Socio Unico | 03/10/2019 | 10/07/2023 |
MULTISERVICIOS LULAMA SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2015 | 03/10/2019 |
MULTISERVICIOS LULAMA SL | Socio Unico | 26/03/2015 | 13/11/2015 |
MULTISERVICIOS LULAMA SL | Administrador Unico | 26/03/2015 | 13/11/2015 |
VINCULACIONES DE LAZARO BLESA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO BLESA ANDRES
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Unico
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 24690, I/A 12 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Unico
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 9, S 8, H AB 24690, I/A 6 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Mancomunado
- Lazaro Blesa Andres
- Villarejo Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 9, S 8, H AB 24690, I/A 6 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Socio Único
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 989, L 753, F 9, S 8, H AB 24690, I/A 6 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Mancomunado
- Lazaro Blesa Andres
- Villarejo Garcia Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954, L 718, F 75, S 8, H AB 24690, I/A 3 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Unico
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954, L 718, F 75, S 8, H AB 24690, I/A 3 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Administrador Unico
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954, L 718, F 73, S 8, H AB 24690, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-02
Empresa: MULTISERVICIOS LULAMA SL
Socio Único
- Lazaro Blesa Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954, L 718, F 73, S 8, H AB 24690, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-02
Información de LAZARO BLESA ANDRES
Mostramos los datos de LAZARO BLESA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO BLESA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos