LAZARO ARRANZ MARGARITA
Informe ejecutivo de LAZARO ARRANZ MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO ARRANZ MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDALSA SA S.M.E | Apoderado Mancomunado | 12/03/2014 | 10/09/2018 |
REDALSA SA S.M.E | Apoderado Mancomunado | 10/09/2018 | |
REDALSA SA S.M.E | Apoderado Mancomunado | 21/11/2012 | 12/03/2014 |
REDALSA SA S.M.E | Apoderado Mancomunado | 31/01/2013 | 12/03/2014 |
VINCULACIONES DE LAZARO ARRANZ MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO ARRANZ MARGARITA
Empresa: REDALSA SA S.M.E
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Arranz Margarita
- Lazaro Arranz Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 151, S 8, H VA 2853, I/A 72 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-47
Empresa: REDALSA SA
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Arranz Margarita
- Lazaro Arranz Margarita
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
- Lopez Lara Sergio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 147, S 8, H VA 2853, I/A 62 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-47
Empresa: REDALSA SA
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Arranz Margarita
- Lazaro Arranz Margarita
- Lazaro Arranz Margarita
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 147, S 8, H VA 2853, I/A 62 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-47
Empresa: REDALSA SA
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Arranz Margarita
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 147, S 8, H VA 2853, I/A 60 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-47
Empresa: REDALSA SA
Apoderado Mancomunado
- Lazaro Arranz Margarita
- Llorente Del Barrio Maria Victoriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 163, S 8, H VA 2853, I/A 59 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-47
Información de LAZARO ARRANZ MARGARITA
Mostramos los datos de LAZARO ARRANZ MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO ARRANZ MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos