LAYNA CALVO SERGIO
Informe ejecutivo de LAYNA CALVO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAYNA CALVO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RLG RECICLAJES SL | Presidente | 12/07/2024 | |
RLG RECICLAJES SL | Consejero | 12/07/2024 | |
MAPASE PATRIMONIAL SL | Presidente | 12/07/2024 | |
MAPASE PATRIMONIAL SL | Consejero | 12/07/2024 | |
POWER GESTION AMBIENTAL SL | Presidente | 11/07/2024 | |
POWER GESTION AMBIENTAL SL | Consejero | 11/07/2024 | |
VOLCANO ACTIVE SL | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
LAYNA ENERGY SL | Consejero | 18/06/2024 | |
CALVOPLAS RECYCLING SL | Consejero | 18/06/2024 | |
GRUPO LAYNA GESTION DE RESIDUOS SL | Consejero | 17/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAYNA CALVO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAYNA CALVO SERGIO
Empresa: MAPASE PATRIMONIAL SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
- Layna Calvo Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 633924, I/A 4 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: MAPASE PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Layna Calvo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 633924, I/A 4 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: RLG RECICLAJES SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
- Layna Calvo Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 613078, I/A 5 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: POWER GESTION AMBIENTAL SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
- Layna Calvo Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 648738, I/A 2 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: VOLCANO ACTIVE SL
Administrador Unico
- Layna Calvo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547628, I/A 6 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: LAYNA ENERGY SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 537231, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: LAYNA ENERGY SL
Administrador Solidario
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 537231, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CALVOPLAS RECYCLING SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 344274, I/A 12 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: GRUPO LAYNA GESTION DE RESIDUOS SL
Consejero
- Layna Calvo Manuel Amador
- Layna Calvo Pablo
- Layna Calvo Sergio
- Nespereira Salgado Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 415050, I/A 13 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: ALGEFOR METALES SL
Administrador Mancomunado
- Layna Calvo Sergio
- Monreal Leon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42746 , F 130, S 8, H M 755937, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
VER MAS ACTOS
Información de LAYNA CALVO SERGIO
Mostramos los datos de LAYNA CALVO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAYNA CALVO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos