LAYA SINDE TIRSO
Informe ejecutivo de LAYA SINDE TIRSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAYA SINDE TIRSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MTSOLUTIONS COMPANY SL | Administrador Unico | 24/02/2012 | 22/03/2021 |
MTSOLUTIONS COMPANY SL | Liquidador Unico | 22/03/2021 | 22/03/2021 |
MIT SIRTM GROUP SL | Administrador Solidario | 25/04/2011 | 01/04/2016 |
MIT SIRTM GROUP SL | Liquidador Solidario | 01/04/2016 | 01/04/2016 |
MTSOLUTIONS COMPANY SL | Administrador Solidario | 29/04/2009 | 24/02/2012 |
VINCULACIONES DE LAYA SINDE TIRSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAYA SINDE TIRSO
Empresa: MTSOLUTIONS COMPANY SL
Liquidador Unico
- Laya Sinde Tirso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 166, S 8, H SC 44389, I/A 5 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-15
Empresa: MTSOLUTIONS COMPANY SL
Administrador Unico
- Laya Sinde Tirso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 166, S 8, H SC 44389, I/A 5 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-15
Empresa: MIT SIRTM GROUP SL
Liquidador Solidario
- Laya Sinde Tirso
- Louzao Rivadulla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 23, S 8, H SC 45526, I/A 2 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-15
Empresa: MIT SIRTM GROUP SL
Administrador Solidario
- Laya Sinde Tirso
- Louzao Rivadulla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 23, S 8, H SC 45526, I/A 2 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-15
Empresa: MTSOLUTIONS COMPANY SL
Administrador Unico
- Laya Sinde Tirso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 165, S 8, H SC 44389, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-15
Empresa: MTSOLUTIONS COMPANY SL
Administrador Solidario
- Laya Sinde Tirso
- Louzao Rivadulla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 165, S 8, H SC 44389, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-15
Empresa: MIT SIRTM GROUP SL
Administrador Solidario
- Laya Sinde Tirso
- Louzao Rivadulla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 22, S 8, H SC 45526, I/A 1 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-15
Empresa: MTSOLUTIONS COMPANY SL
Administrador Solidario
- Laya Sinde Tirso
- Louzao Rivadulla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50 , F 163, S 8, H SC 44389, I/A 1 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-15
Información de LAYA SINDE TIRSO
Mostramos los datos de LAYA SINDE TIRSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAYA SINDE TIRSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos