LAVIÑA RICHI FERNANDO
Informe ejecutivo de LAVIÑA RICHI FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVIÑA RICHI FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECASA INNOVACION SL | Apoderado | 10/03/2009 | 14/01/2016 |
TECNICA DE CONSERVACION Y AISLAMIENTO SA | Administrador Unico | 22/05/2012 | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE LAVIÑA RICHI FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVIÑA RICHI FERNANDO
Administrador Unico
- Laviña Richi Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734 , F 210, S 8, H M 77722, I/A A (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Administrador Unico
- Laviña Richi Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734 , F 210, S 8, H M 77722, I/A 17 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: TECASA INNOVACION SL
Apoderado
- Laviña Richi Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26100 , F 199, S 8, H M 470483, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de LAVIÑA RICHI FERNANDO
Mostramos los datos de LAVIÑA RICHI FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVIÑA RICHI FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos